دنیای اعداد

این اعداد هستند که حکومت می کنند. افلاطون


مقدمه
در این ضرب یک عدد پنج رقمی بدست می آید که داریم:

مرحله1:عدد یک را می نوسیم

مرحله2:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  را با هم جمع می کنیم دقت کنید اگر دو عدد را جمع کردید و یک عدد تک رقمی شد یک صفر در پشت عدد قرار می دهیم تا دو رقمی شود.مثال09=9

مرحله3:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  رادر هم ضرب می کنیم

مرحله4:اعداد بدست آمده را از چب به راست می نوسیم مانند 
مثال های زیر


                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

104×106=        1                 04+06           04×06                 11024
                   (10)              (24)                           

102×107=        1                 02+07           02×07                 10914
                   (09)                (14)                            

109×108=        1                 09+08           09×08                 11772
                             (17)                (72)                            

121×104=        1                 21+04           21×04                 12584
                                           (25)                (84)                            

خب دوستان دقت کنید اگر در مرحله سوم دو عدد را در هم ضرب کردید و یک عدد سه رقمی شد دیگر نمی توانید  به این صورت عمل کنید.اگر دیدید بعد از ضرب یک عدد سه رقمی آمد رقم صدگان را حذف کرده و رقم صدگان را با مرحله قبل(یعنی مرحله دوم )جمع کنید.مثال:

121×111=        1                 21+11           21×11                13431 
                                           (32)               (231)
                                           (32+2)             (31)                 





طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 01:58 ق.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


  • کد نمایش افراد آنلاین
  • کسب درآمد
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات