دنیای اعداد

این اعداد هستند که حکومت می کنند. افلاطون


مقدمه


 دوستان بشتابید !!! 
میگن کسی که بتونه 15 ثانیه این بازیو انجام بده و نسوزه تمرکزش در حد تیم ملی هستش
خوب این گوی و این میدان ، فایل رو دانلود بفرمایین و تمرکزتون رو محک بزنید  
امیدوارم تمرکزتون رو سفید بشه 
دوستای ما که تمرکزشون بد نبود البته بعضیاشون تمرکزشون گلاب به روتون از آب دراومد
هرکی فکر میکنه تونسته رکورد بزنه تایم بازیشو تو قسمت نظرات بگه و  از صفحه اش عکس ( print screen )  بگیره و به ایمیل ما بفرسته تا به عنوان  متمرکز هفته معرفیش کنیم

      رکوردخودم 24 ثانیه است


برای دیدن رکورد مدعیان تمرکز به ادامه مطلب بروید





طبقه بندی: سرگرمی و طنز،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 10:36 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


اگر    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با
 
 
 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 
 
تلاش سخت (Hard work)
 

 H+A+R+D+W+O+ R+K
  
 8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%
 
  
دانش(Knowledge)
 
 

ادامه مطلب



طبقه بندی: سرگرمی و طنز،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 10:13 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]



نکته که باید بدانید اینکه:

(X)- (X+1)2=X+X+1

با دانستن این نکته دیگه کار تمام است.

مرحله1:یک عدد پایین تر را به توان دو می رسانیم

مرحله2:خود عدد را با با یک عدد از خود پایین تر را جمع می کنیم

مرحله3:دو عدد بدست آمده از مرحله های قبل را با هم جمع می کنیم

مرحله4:جواب بدست آمده

                   مرحله4           مرحل3         مرحله 2            مرحله 1

(41)2=          (40)2               41+40          1600+81            1681

(71)2=          (70)2               71+70          4900+141           5041




طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 09:54 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

مرحله3:عدد بدست آمده را از چهار کم می کنیم.

مرحله4:جواب بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

18×22=        22-18=4                 (20)2            400-4           396

38×42=       42-38=4                 (40)2            1600-4          1596

63×67=       67-63=4                 (65)2            4225-4          4221





طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

مرحله3:عدد بدست آمده را از 25 کم می کنیم.

مرحله4:جواب بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

26×36=       36-26=10                (31)2           961-25           936

12×22=       22-12=10                (17)2            289-25           264





طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:31 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:ابتدا برسی میکنیم که ضرب شرط رو داره یا نداره

مرحله2:عدد میانگین بین دو عدد را پیدا کرده و به توان دو می رسانیم

مرحله3:عدد بدست آمده از مرحله قبل را منهای 100 کرده و جواب بدست می آید

مرحله4:عدد بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

14×34=        34-14=20                 (24)2           576-100          476

36×56=       56-36=20                 (46)2          2116-100          2016




طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:29 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


در این ضرب یک عدد پنج رقمی بدست می آید که داریم:

مرحله1:عدد یک را می نوسیم

مرحله2:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  را با هم جمع می کنیم دقت کنید اگر دو عدد را جمع کردید و یک عدد تک رقمی شد یک صفر در پشت عدد قرار می دهیم تا دو رقمی شود.مثال09=9

مرحله3:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  رادر هم ضرب می کنیم

مرحله4:اعداد بدست آمده را از چب به راست می نوسیم مانند 

ادامه مطلب



طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:28 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:یک از اعداد را با یکان عدد دیگر جمع می کنیم.

مرحله2:جلوی عدد بدست آمده صفر می زاریم.

مرحله3: یکان های دو عدد را  در هم ضرب می کنیم.

مرحله4:اعداد مراحل 2 و 3 را با هم  جمه می کنیم.

                 مرحله 4           مرحله 3             مرحله 2             مرحله 1

16×13=      16+3                 190                    18                  208

15×17=      15+7                 220                    35                  255




طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:26 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


اگر ما بخواهیم حاصل جمع دو جذر دو مربع کامل پشت سرهم که حاصل جذر آنهارا نمیدانیم محاسبه کنیم فقط کافیست آن دو مربع کامل را از هم کم کنیم،
حاصل حاصل جمع آن دو جذر است;


25=144√+169√

25=169-144

21=100√+121√

100=121-21



[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


می گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد.

وقتی که زنگ را زدند بیدار شد، باعجله دو مسأله را که روی تخته سیاه  نوشته بود یادداشت کرد

و به خیال اینکه استاد آنها را بعنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد 

و تمام آن روز وآن شب 


ادامه مطلب



طبقه بندی: مسائل حل نشده ی ریاضی، دانستنی های ریاضی،

[ یکشنبه 17 آذر 1392 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • کسب درآمد
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic