دنیای اعداد

این اعداد هستند که حکومت می کنند. افلاطون


مقدمه

نکته که باید بدانید اینکه:

(X)- (X+1)2=X+X+1

با دانستن این نکته دیگه کار تمام است.

مرحله1:یک عدد پایین تر را به توان دو می رسانیم

مرحله2:خود عدد را با با یک عدد از خود پایین تر را جمع می کنیم

مرحله3:دو عدد بدست آمده از مرحله های قبل را با هم جمع می کنیم

مرحله4:جواب بدست آمده

                   مرحله4           مرحل3         مرحله 2            مرحله 1

(41)2=          (40)2               41+40          1600+81            1681

(71)2=          (70)2               71+70          4900+141           5041




طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 09:54 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

مرحله3:عدد بدست آمده را از چهار کم می کنیم.

مرحله4:جواب بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

18×22=        22-18=4                 (20)2            400-4           396

38×42=       42-38=4                 (40)2            1600-4          1596

63×67=       67-63=4                 (65)2            4225-4          4221





طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

مرحله3:عدد بدست آمده را از 25 کم می کنیم.

مرحله4:جواب بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

26×36=       36-26=10                (31)2           961-25           936

12×22=       22-12=10                (17)2            289-25           264





طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:31 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:ابتدا برسی میکنیم که ضرب شرط رو داره یا نداره

مرحله2:عدد میانگین بین دو عدد را پیدا کرده و به توان دو می رسانیم

مرحله3:عدد بدست آمده از مرحله قبل را منهای 100 کرده و جواب بدست می آید

مرحله4:عدد بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

14×34=        34-14=20                 (24)2           576-100          476

36×56=       56-36=20                 (46)2          2116-100          2016




طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:29 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


در این ضرب یک عدد پنج رقمی بدست می آید که داریم:

مرحله1:عدد یک را می نوسیم

مرحله2:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  را با هم جمع می کنیم دقت کنید اگر دو عدد را جمع کردید و یک عدد تک رقمی شد یک صفر در پشت عدد قرار می دهیم تا دو رقمی شود.مثال09=9

مرحله3:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  رادر هم ضرب می کنیم

مرحله4:اعداد بدست آمده را از چب به راست می نوسیم مانند 

ادامه مطلب



طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:28 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


مرحله1:یک از اعداد را با یکان عدد دیگر جمع می کنیم.

مرحله2:جلوی عدد بدست آمده صفر می زاریم.

مرحله3: یکان های دو عدد را  در هم ضرب می کنیم.

مرحله4:اعداد مراحل 2 و 3 را با هم  جمه می کنیم.

                 مرحله 4           مرحله 3             مرحله 2             مرحله 1

16×13=      16+3                 190                    18                  208

15×17=      15+7                 220                    35                  255




طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 05:26 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


برای محاسبه ی ریشه ی سوم باید توان 3 این اعداد را بدانید :

 1

 

8

 

27

 


ادامه مطلب



طبقه بندی: توان و جذر، محاسبات سریع،

[ یکشنبه 10 آذر 1392 ] [ 08:37 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


نحوه محاسبه مساحت مثلث که 3 ضلع ان داده شده است بروش زیر است :
.
.
.

ادامه مطلب



طبقه بندی: هندسه، محاسبات سریع،

[ یکشنبه 10 آذر 1392 ] [ 08:20 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


با روشی که در ادامه بیان می شود می توانید مربع یک عدد دو رقمی که یکان آن ۵ است را به سرعت

محاسبه کنید:


محاسبه مربع عدد ۳۵:


الف)عدد دهگان را در عدد یک واحد بزرگتر از آن ضرب می کنیم. ۱۲=۴×۳


ب) عدد ۲۵ را در سمت راست عدد بدست آمده در مرحله قبل می نویسیم.  ۱۲۲۵





طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 24 مهر 1392 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


با روش زیر می توانید حاصلضرب یک عدد چند رقمی در ۱۱ را به سرعت محاسبه کنید:

محاسبه حاصلضرب دو عدد ۳۲۴ و ۱۱:



ادامه مطلب



طبقه بندی: محاسبات سریع،

[ چهارشنبه 24 مهر 1392 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


  • کد نمایش افراد آنلاین
  • کسب درآمد
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic